Wird aktualisiert...
Unten findet man Ihre Wettbewerber – zeigen auch Sie sich zu abteilungskommandeure!
Hier klicken für Ihr Exposé |
Lothar Bux
Oberst Lothar Bux (1943) Oberstleutnant Erwin Bürgmann (1944) Abteilungskommandeure: I. Abteilung: Major Bechtel (1939) II. Abteilung: Oberstleutnant Krueger …
Arvid Bergmann
Als einer der drei Abteilungskommandeure ist der Jüterboger Bürgermeister Arvid BERGMANN als Hauptmann der Reserve eingesetzt worden. Acht Wochen währte …
Erich Hammon
Major Werner Horst 1. Februar 1945 - 5. Februar 1945 m.F.b. Oberstleutnant Erich Hammon 5. Februar 1945 - Kapitulation. Abteilungskommandeure., abteilungskommandeure
Hermann Beeken
Oberstleutnant Hermann Beeken (1941) Oberst Theodor Schwartzkopf (1943) Oberst Karl Pfeil (1945) Abteilungskommandeure: I. Abteilung: Hauptmann der Reserve …
Ernst Güntzel
Oberst Ernst Güntzel 1. November 1937 - 26. August 1939 (wurde Arko 103) Oberstleutnant Walter Reußner (1941/42) Abteilungskommandeure: I. Abteilung:, abteilungskommandeure
Gottfried Ries
Oberst Gottfried Ries 1939 - November 1940 (übernahm AR 199). Oberst Arthur Finger 15. Oktober 1940 - 14. Dezember 1942. Abteilungskommandeure:., abteilungskommandeure
Franz Brechtel
Oberstleutnant Dr. Eugen Franz Brechtel (1942) Oberst Wolfgang Henger (1944), (1945) Abteilungskommandeure: I. Abteilung: Major Dr. Brechtel (1939), abteilungskommandeure
Wilhelm Kaßner
Wilhelm Kassner (1944). Abteilungskommandeure: I. Abteilung: II. Abteilung: III., abteilungskommandeure
Reinhold Gothsche
Oktober 1935. Abteilungskommandeure: I. Abteilung (Kamenz): Major Reinhold Gothsche 15. Mai 1935 - 15. Oktober 1935. II. Abteilung: Major Ewald Kraeber 1.
Heinz Flink
März 1942 - 15. März 1943. Oberstleutnant Heinz-Joachim Borowski (1944). Abteilungskommandeure: I. Abteilung: Hauptmann der Reserve Heinz Flink (1943)., abteilungskommandeure
Werner Grodde
Regimentskommandeure: Oberst Hans-Konrad Klemer (1944) Abteilungskommandeure. I. Abteilung: II. Abteilung: Hauptmann Werner Grodde (1944) III. Abteilung:, abteilungskommandeure
Hubert Behlau
Abteilungskommandeure: I. Abteilung: II. Abteilung: Hauptmann Hubert Behlau (1944) III. Abteilung: IV. Abteilung: Hauptmann Hermann Pflugfelder (1944), abteilungskommandeure
Ferdinand Gosewisch
Oberst der Reserve Ferdinand Gosewisch (1944). Abteilungskommandeure: I. Abteilung: Major Hellmut Bundesmann (1944). II. Abteilung: Hauptmann Erich ..., abteilungskommandeure
Siegfried Conradi
Oberst Siegfried Conradi 12. Oktober 1937 - 1. November 1939. Oberst Hellmuth Westram 1. Oktober … Abteilungskommandeure: …
Konrad Röhr
Oberst Konrad Röhr (1944) Oberstleutnant Oskar Stöckert (1945) Abteilungskommandeure: I. Abteilung: Major Gerhard Baumgart (1944) II. Abteilung:, abteilungskommandeure
Nach Beruf: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Nach Firma: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ