Wird aktualisiert...
Unten findet man Ihre Wettbewerber – zeigen auch Sie sich zu aufsichtsratsvorsitz!
Hier klicken für Ihr Exposé |
Bernd Muckenschnabel
„Novasol ist nicht nur Vermittler, sondern auch Berater für die Hauseigentümer,“ erklärt … Aufsichtsratsvorsitz …
Holger Kleingarn
Vorstand der cadooz AG ist Florian Welsch und den Aufsichtsratsvorsitz bekleidet Dr. Holger Kleingarn. Über 80 Mitarbeiter arbeiten für die Tochterunternehmen …
Axel Barde
29.07.2011 (pressebox) Mannheim, 29.07.2011 – Herr Axel Barde (JG 1959) übernimmt ab dem 7.7.2011 den Aufsichtsratsvorsitz der NetWorks Marketing AG in Mannheim …
Hermann Josef Strenger
Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz der E.ON AG: … Bereits Hermann-Josef Strenger, Vorstandsvorsitzender der Bayer AG bis 1992, stand von 1993 bis 2000 dem VEBA …
Rainer Großkopf
18.03.2009 News Online nachdem Rainer Großkopf im Februar 2009 den Aufsichtsratsvorsitz aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Roy bleibt weiterhin …
Christiane Dost
Brilliant Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz - News - Alle aktuellen …: Der Vorstand. Rückfragehinweis: Christiane Dost Tel.: 04763-89 272. E-Mail: christiane.dost@brilliant-ag.com …
Dieter Vogel
Dieter Vogel legt Aufsichtsratsvorsitz bei Mobilcom nieder · Startseite; > heise resale-Newsforen; > Dieter Vogel legt Aufsichtsratsvorsitz bei Mobilcom ...
Armin Burger
RLB-Generaldirektor Ludwig Scharinger hat sich den früheren Chef des Diskonters Hofer, Armin Burger (47), geholt. Burgers Aufsichtsratsvorsitz wurde gestern …
Dorota Spindler
Uto Baader übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz der STEICO AG: 04.08.2007 Redaktion2 Er löst damit Dorota Spindler als Aufsichtsratsmitglied ab, die zum 31.07.2007 …
Markus Tiedt
USt-IdNr: DE211080340 Vorstand: Matthias Vogelsang-Weber (Vors.), Paul Mallach, Jochen … Aufsichtsratsvorsitz …
Thomas Nievergelt
FJH meldet Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz | Nachricht | finanzen.net: 16. Febr. 2007 … Dr. Elmar Helten sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender an Thomas …
Elena Florin
Ole von Beust übernimmt Aufsichtsratsvorsitz bei der CH2 AG: Hamburg, 13. Mai 2011: Die CH2 Contorhaus Han- sestadt Hamburg AG gibt den Wechsel an der …
Kay Laukat
DE 81 21 16 876 Vorstand: Kay Laukat (Vors.), Christian Schneider Aufsichtsratsvorsitzender: …
Heiko Frank, Vorstand @ Tefen AG, Augsburg
Augsburg, Tefen, AG, Vorstand, Consultatio Venture, Aufsichtsratsvorsitzender, Acrobat, Kommunalwirtschaft, Stadtwerke, Aufsichtsratsvorsitz
Christiane Niesler, Vorstand @ Insider Group AG, Freiburg
Freiburg, Schwarzwald Tourismus, Tourist, Unterkünfte, Geschäftsführerin, Informationen, STG, Hotel, Tel, Aufsichtsratsvorsitz
Nach Beruf: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Nach Firma: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ