Wird aktualisiert...
Unten findet man Ihre Wettbewerber – zeigen auch Sie sich zu BayernLB!
Hier klicken für Ihr Exposé |
Gerhard Gribkowsky
Aktuelles zu BayernLB-Affäre: Informationen, Ratgeber und News zu BayernLB-Affäre sowie zu BayernLB, BayernLB-Affäre, Gerhard Gribkowsky, Bayern, Formel …
Nils Niermann
Verwaltungsrat der BayernLB beruft Nils Niermann in den Vorstand. Der Verwaltungsrat der BayernLB hat Nils Niermann (41) mit Wirkung zum 1. Dezember 2010 in …
Gerd Häusler
01.10.2010 MÜNCHEN (dpa-AFX) – Die Landtagsfraktionen stellen sich nicht grundsätzlich gegen eine mögliche Fusion von BayernLB und WestLB, mahnen aber …
Stephan Winkelmeier
30.03.2011 Ihm folgt auf dem Posten des Finanzvorstandes nun Stephan Winkelmeier nach. Neuer Vize-Vorsitzender im Spitzengremium der BayernLB wird Edgar Zoller, …
Stefan Ermisch
30.03.2011 MÜNCHEN – Die BayernLB bekommt nach ersten Erfolgen der Sanierung einen neuen Finanzchef. Der bisherige Finanzvorstand und stellvertretende BayernLB-Chef …
Stefan W. Ropers
Die Milliardenbelastungen bei der BayernLB haben nach der Ablösung von BayernLB-Chef Werner Schmidt einen weiteren Manager das Amt gekostet. Der Verwaltungsrat …
Theo Harnischmacher
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der BayernLB-Vorstand Theo Harnischmacher geht zur Jahresmitte in den Ruhestand. Das teilte die BayernLB am Freitag in München mit
Stefan Ropers
Die Milliardenbelastungen bei der BayernLB haben nach der Ablösung von BayernLB-Chef Werner Schmidt einen weiteren Manager das Amt gekostet. Der Verwaltungsrat …
Dieter Burgmer
29.06.2010 Dieter Burgmer, ehemals BayernLB (9.30 Uhr) Dr. Othmar Ederer, GraWe (9.30 Uhr) Andreas Dörhöfer, HGAA, ehemals BayernLB (11 Uhr) Donnerstag, 08.07.2010, …
Siegfried Naser
30.09.2012 [WirtschaftsWoche] - Das Debakel hat die BayernLB mehr als 3 Milliarden Euro gekostet. Am Abend erklärt BayernLB-Chef Michael Kemmer seinen Rücktritt. …
Jürgen Pfister
Jürgen Michels löst im Oktober Jürgen Pfister als Chefvolkswirt der BayernLB ab. … Der 40-jährige folgt bei der BayernLB auf Jürgen Pfister, der die …
Georg Jewgrafow
Deutscher Innovationspreis im Gesundheitswesen - BayernLB: Mitglied des Vorstandes der BayernLB. Georg Jewgrafow. Bereichsleiter Immobilien der BayernLB. ▻ …
Werner Schmidt
06.08.2012 [Handelsblatt] - Februar 2008: BayernLB-Chef Werner Schmidt tritt wegen der Querelen … Kemmer. 3. April 2008: Die BayernLB beziffert die Belastungen auf 4,3 …
Dr. Rudolf Hanisch
Dr. Edgar Zoller neues Mitglied im Vorstand der BayernLB …: 20.03.2009 Immopro24.eu  Matthias Lücke für BayernLB. BayernLB. Zoller ist seit 2006 …
Marc Burgheim, Abteilungsleiter Devisenhandel
Devisenexperte, Devisen, Commodities, BayernLB, Derivate, Zinsen, Bereich, Finanzen, Trades, TerminTrader
Nach Beruf: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Nach Firma: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ