Wird aktualisiert...
Unten findet man Ihre Wettbewerber – zeigen auch Sie sich zu divisionseinheiten!
Hier klicken für Ihr Exposé |
Erich Lindinger
Divisionseinheiten der 1. Gebirgs-Division - Lexikon der Wehrmacht: Major Kurt Fritzsche 20. November 1941 - März 1943. Major Erich Lindinger April 1943 - …
Heinz Kolczyk
Divisionseinheiten der 2. leichten Division / 7. Panzer-Division …: Rittmeister Heinz Kolczyk (1944) Major Harald von Schütz (1945) Panzer-Nachrichten-Abteilung …
Rudolf Kendler
Divisionseinheiten der 4. Panzer-Division - Lexikon der Wehrmacht: Hauptmann der Reserve Rudolf Kendler (Juli 1944) m.F.b.. Hauptmann Fritz Kelsch (1944). Panzerabwehr-Abteilung …
Hubert Hüttner
Divisionseinheiten der 10: Dieter Klocke/Hubert Hüttner: Geschichte der Panzerabwehrabteilung 10 (Panzerjäger-Abteilung 10) 1934 - 1945, der 14. (Panzerabwehr/Panzerjäger) …
Christian Harbers
Divisionseinheiten der 2. leichten Division / 7. Panzer-Division …: Major der Reserve Christian Harbers (1945) Verwaltungsdienste 58 . Feldpostnummern ab …
Horst Kitschmann
Divisionseinheiten der 2. Panzer-Division - Lexikon der Wehrmacht: Major Horst Kitschmann 26. April 1938 - 9. Oktober 1940. Major Schmiedmann 9. Oktober 1940 …
Werner Sterz
Divisionseinheiten der 2. Panzer-Division - Lexikon der Wehrmacht: August 1942. Major Werner Sterz 23. August 1942 - 20. November 1944. Hauptmann Friedrich …
Günther Ellfeldt
Divisionseinheiten der 12. Panzer-Division - Lexikon der Wehrmacht: Hauptmann Hans-Günther Ellfeldt (1945) Panzer-Aufklärungs-Abteilung 12 Panzer-Aufklärungs-Abteilung …
Fritz Kelsch
Divisionseinheiten der 4. Panzer-Division - Lexikon der Wehrmacht: Hauptmann Fritz Kelsch (1944) Panzerabwehr-Abteilung 49 Panzerjäger-Abteilung 49 . Feldpostnummern …
Karl Lohrberg
Divisionseinheiten der 20. Infanterie-Division / 20 …: Nachschub-Kompanie (bespannt) 20 umbenannt. Ebenfalls 1942/43 wurde das …. Oktober 1935 in Hamburg-Wandsbek, …
Nach Beruf: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Nach Firma: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ