Wird aktualisiert...
Unten findet man Ihre Wettbewerber – zeigen auch Sie sich zu dlrg-spitze!
Hier klicken für Ihr Exposé |
Walter Höner
Jens Bögeholz an der DLRG-Spitze: Vize-Chef wurde Walter Höner, der gleichzeitig Referent für Öffentlichkeitsarbeit ist. Kassenwart bleibt Wilhelm Eck. …
Michael Wiele
Jens Bögeholz an der DLRG-Spitze | Mindener Tageblatt - Vlotho: Vor 25 Jahren wurden Michael Wiele, Volker Lohmeier und Ursula Häger treue DLRG-Mitglieder. …
Hartmut Mors
Ehlig und Lenz weiter an der DLRG-Spitze | Lokales - Nassauische …: 3. März 2010 … Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurde die technische Leiterin Melanie …
Joachim Niedernolte
Jens Bögeholz an der DLRG-Spitze: Ein halbes Jahrhundert gehören zur DLRG: Anita Polenz, Hans-Joachim Niedernolte, Werner Urbaneck und Dieter Polenz. Auf …
Volker Lohmeier
Jens Bögeholz an der DLRG-Spitze | Mindener Tageblatt - Vlotho: Vor 25 Jahren wurden Michael Wiele, Volker Lohmeier und Ursula Häger treue DLRG-Mitglieder. …
Michael Theunert
Jens Bögeholz an der DLRG-Spitze | Mindener Tageblatt - Vlotho: MT-Serie: Wildpflanzen in der Küche. Mindener Sinti in der NS-Zeit … Helmut Oberhaus, Friedhelm …
Dieter Polenz
Jens Bögeholz an der DLRG-Spitze: Ein halbes Jahrhundert gehören zur DLRG: Anita Polenz, Hans-Joachim Niedernolte, Werner Urbaneck und Dieter Polenz. Auf …
Andre Lenger
Jens Bögeholz an der DLRG-Spitze | Mindener Tageblatt - Vlotho: 12. März 2009 … Jugendwarte sind Christian Meise und Patrick Reichpietsch. Er übernahm …
Hartmut Czompel
Überraschung: Hartmut Czompel steht nicht mehr an der DLRG-Spitze ... Die Redaktion hat Hartmut Czompel noch am frühen Morgen um eine ...
Mandy Gössel
Webnews - Vereinsleben: Frau an der DLRG-Spitze: … von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Jetzt ist auch bei den Lebensrettern der DLRG-Ortsgruppe Kyffhäuser …
Patrick Reichpietsch
Jens Bögeholz an der DLRG-Spitze: Jugendwarte sind Christian Meise und Patrick Reichpietsch. Er übernahm außerdem die Position des zweiten Technischen Leiters. …
Sandra Saidowski
Neue DLRG-Spitze - Aktuelles - Burscheid - Lokales - Westdeutsche …: 10.10.2008 Reiner Peters ist erster Vorsitzender, seine Stellvertretung übernimmt Sandra …
Paula Ketterl
Paula Ketterl regiert die Schützen, 01.04.2008, 32%, Zeitungen. Klaus Dimpfl weiterhin an der DLRG-Spitze, 01.04.2008, 7 ..., DLRG-Spitze
Nach Beruf: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Nach Firma: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ