Wird aktualisiert...
Unten findet man Ihre Wettbewerber – zeigen auch Sie sich zu fallschirmjaeger-regiment!
Hier klicken für Ihr Exposé |
Volker Griesser
Die Löwen von Carentan: Das Fallschirmjäger-Regiment 6 1943-1945 - Volker Griesser online kaufen. Handgeprüfte Bücher bei reBuy.de ..., fallschirmjaeger-regiment
Hartmut Grenzdörfer @ Remstal
Stuttgart, Copyright, Ahnenforschung.Net, Verein, Fallschirmjägerregiment
Arthur Küchle
19.01.2011 SS Scharführer Eugen Kaden, zuletzt StKp 1. SS-PzDiv LAH, EKM: 2040 OGefr Arthur … GebJgRgt 91. Gefr Helmut Bartels, Fallschirmjäger-Regiment 26 OGefr Rudolf Kalt, zuletzt … fallschirmjaeger-regiment …
Willi Kammann
Die Geschichte des Fallschirmjäger-Regiment 2 Willi Kammann 1987 Zustand: wie neu 75,00 € 4,50 € mehr Info > - in den Warenkorb: von privat, Bewertungen …
Walter Gericke
19.06.2009 Kommandeur Major Walter Gericke - - - - - - - - - Oberstleutnant Grundmann (Kdr. III./FJR10) … fallschirmjaeger-regiment …
Alfred Genz
18.01.2008 Offizier z.b.V. Oberleutnant Herbert Gansewig Offizier z.b.V. Leutnant Kühl … fallschirmjaeger-regiment …
Bruno Bräuer
06.01.2009 Kampfgruppe z.b.V.2. Kommandeur Oberstleutnant Drewes - Stendal Fallschirmjäger-Regiment 1. Kommandeur Oberstleutnant Bruno Bräuer I. Bataillon …
Hans Jungwirth
… der Fallschirmjäger-Bataillone "Gramse" und Rahs". Am 15. März 1945 wurde das Regiment in Fallschirmjäger-Regiment 32 umbenannt. Kommandeure: Major Hans …
Gerhart Schirmer
22.01.2008 Fallschirmjäger-Regiment 16 Ost(Fsch.Jäg.Rgt.16). Offizierstellenbesetzung ab 01.04.1944. Stab FJR16 Ost Kommandeur Oberstleutnant Gerhart Schirmer …
Walter Brede
19.07.2010 Fallschirmjäger-Regiment 26 (Fsch.Jäg.Rgt.26). Offizierstellenbesetzung 1945. Stab Kommandeur Major Walter Brede bis 3.1945 - - - - - - - - - Major …
Joachim von Neuhoff
18.06.2012 Zugführer Leutnant Heinz Fleischmann Zuhführer Leutnant Hans-Joachim Neuhoff … fallschirmjaeger-regiment …
Gerhard Schacht
10.07.2010 Offizierstellenbesetzung 1945. Vorher Fallschirmjäger-Regiment z.b.V. (Fsch.Jäg.Rgt. z.b.V.) Stab Kommandeur Major i.G. Gerhard Schacht wia 16.4.1945 …
Hans Kroh
[9] When deployed to Brittany in June 1944, Ramcke’s division consisted of Fallschirmjäger-Regiment 2 (Oberst Hans Kroh), Fallschirmjäger-Regiment 7, fallschirmjaeger-regiment
Alois Pospiech
Pospiech, Alois. geboren: 27.05.1922. Dienstgrad: Unteroffizier-Luftwaffe. aus: KLEIN-HOSCHÜTZ. … fallschirmjaeger-regiment …
Walter Barenthin
September 1943 Generalmajor Walter Barenthin. 14. November 1943 Generalleutnant Gustav Wilke … fallschirmjaeger-regiment …
Nach Beruf: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Nach Firma: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ