Wird aktualisiert...
Unten findet man Ihre Wettbewerber – zeigen auch Sie sich zu lexikon der wehrmacht!
Hier klicken für Ihr Exposé |
Andreas Altenburger
Lexikon der Wehrmacht: Waffen, Gleiderungen, und Personnen, by Andreas Altenburger Useful Websites: J - L, lexikon der wehrmacht
Otto Sponheimer
General der Infanterie Otto Sponheimer - Lexikon der Wehrmacht: Otto Sponheimer trat am 1. Oktober 1907 als Einjährig Freiwilliger in die Königlich Bayerische …
Jörg Wurdack
Zusammengestellt von: Jörg Wurdack, August 2001 / aus Lexikon der Wehrmacht. Erfasste Soldaten der Einheit. Name Geb.-Dat. Dienstgrad Einheit? gefallen, vermisst …
Arthur Haussels
Gebirgs-Jäger-Regiment 139 - Lexikon der Wehrmacht: Major Hans von Schleebrügge (1940) Major Ludwig Stautner (1940) II. Bataillon: Major Arthur Haussels (1940) …
Wolf Boysen
Feldersatz-Division B - Lexikon der Wehrmacht: Generalleutnant Wolf Boysen August 1941 - Oktober 1941. Generalleutnant Fritz von Brodowski Januar 1941 - 3. …
Ehrenfried …e
18. Armee - Lexikon der Wehrmacht: General der Infanterie Ehrenfried …e 2. September 1944 - Kapitulation. Chef des Generalstabes: Generalmajor Erich Marcks …
Hans Feige
Stellv. II. Armeekorps - Lexikon der Wehrmacht: Stellvertretendes Generalkommando II. Armeekorps . 1. Einsatz und Unterstellung: Das Stellvertretende Generalkommando …
Walter Braemer
General der Kavallerie Walter Braemer - Lexikon der Wehrmacht: Walter Braemer trat am 2. März 1901 als Fähnrich in die Königlich Preußische Armee ein. …
Frank Viktor
Forum der Wehrmacht | Bücher | Literaturliste Lexikon der Wehrmacht: 300 Titel im Bereich I.D + I.R.. Erfolgreiches Stöbern wünscht. Frank. Dieser Beitrag …
Christian Usinger
Generalleutnant Christian Usinger - Lexikon der Wehrmacht: Christian Usinger trat am 1. August 1914 als Kriegsfreiwilliger in die Königlich Preußische Armee …
Erich Hammon
Panzerartillerie-Regiment 103 - Lexikon der Wehrmacht: Major Werner Horst 1. Februar 1945 - 5. Februar 1945 m.F.b. Oberstleutnant Erich Hammon 5. Februar 1945 …
Karl Wintergerst
Artillerie-Regiment 69 - Lexikon der Wehrmacht: November 1940 - 19. Januar 1942. Abteilungskommandeure: I. Abteilung: Oberstleutnant Karl Wintergerst Aufstellung …
Josef Kübler
718. Infanterie-Division - Lexikon der Wehrmacht: 2. Divisionskommandeure: 3. Mai 1941 Generalleutnant Johann Fortner. 15. März 1943 Generalleutnant Josef …
Reinhold Gothsche
Feldkommandantur 520 - Lexikon der Wehrmacht: Der Stab wurde 1944 aufgelöst. Für die Ersatzgestellung des Stabes war der Wehrkreis XVII zuständig. Kommandeure: …
Curt Ludwig
Reiterregiment 13 - Lexikon der Wehrmacht: Regimentskommandeure: Oberst Lothar von Königsegg 10. März 1920 - 1921. Oberstleutnant Carl von Moers 4. August …
Nach Beruf: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Nach Firma: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ