Wird aktualisiert...
Unten findet man Ihre Wettbewerber – zeigen auch Sie sich zu Régleur!
Hier klicken für Ihr Exposé |
Ernst William
Geschäftsführer war zunächst Dencker, bis 1929 der Regleur Ernst William Meier, 1929 bis 1937 Charles Heinrich Möller und 1937 bis 1942 Friedrich Leutert.
Lionel Dufourcq
Cascadeurs : Loïc Guedon et Lionel Dufourcq -- Régleur cascade : Gilbert Perez … Parc 19 avril 2010 comment [1] TrackBack-URI. wede paul posted on 26 octobre …
Reinhold Prell
Reinhold Prell wurde 1910 in Hamburg geboren. Er absolvierte eine Uhrmacherlehre bei seinem … und Regleur ausgebildet. …
Dany Henkel
Jean-Paul FIQUET est membre de JDN Réseau. Avec JDN Réseau, le site de mise en ... FRANCOIS Dany: HENKEL FRANCE Régleur 9
Alexandra Bayram
Kévin LE COUVEY. GONFREVILLE L'ORCHER, 30 ans, Régleur instrumentiste ... Alexandra BAYRAM. SAINT LO
Kim Ladas
Kim Ladas Electricien; Jürgen Bauer Electricien; Volkhard Buff Chef Cascadeur; Nathalie Strobel Habilleuse; Robert Becker (II) Régleur cascades; Jana Swienty …
Didier Liechti
Didier LIECHTI. LARGILLAY MARSONNAY, 45 ans, Regleur finisseur. Bonjour à tous, je souhaite une bonne journée à celui ou celle qui lit ce message
Richard Miklosch
Anschließend arbeitete er bei Julius Assmann, ab 1909 als Regleur und Finisseur ... Der letzte von ihm ausgebildete Schüler war Richard Miklosch. ...
Maud Vogel
Essamoute Abdel Abdel Régleur sur tour à commende numérique, DEAL Alençon ... Maud Vogel Chef de produit plurimédia, PMU - Equidia
Laura Klementz
laura klementz CV: BP-Bac pro: Débutant : 21/01/2012: Mon CV: BP-Bac pro: 10 ou plus : 20/01/2012: OPERATEUR REGLEUR SUR MACHINES A COMMANDE NUMERIQUE: CAP …
Roland Dassin
Adecco recrute pour l'un de ses clients leader dans les produits pharmaceutiques animaliers 1 REGLEUR H/F Sous la direction du responsable unité de production, …
Alexis Favre
Alexis Favre (1832–1908), Schweizer Uhrmacher, Genf. bekannter Regleur. Albert Pellaton (1832-1914), schweizer Uhrmacher. Tourbillon-Chronometer., regleur
Edouard Olivier
Edouard Olivier. ... Regleur war auch hier Edouard Olivier, der in dieser Zeit neben H. Jaccard für VACHERON & CONSTANTIN reglierte ...
Marc Desor
Création : 03/08/2007 à 04:45. Mise à jour : Aujourd'hui à 14:12. 59 827 visites ... Régleur : Marc Desor. Responsable buvette : Nicole Bocquillion ...
Cyrille Diboues
Cyrille DIBOUES. VANNES, 40 ans, Regleur plasturgie. Hello les anciens.que de bon souvenirs passé au bahut.n'hesitez pas a me contacter ce qui m'ont con….a …
Nach Beruf: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Nach Firma: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ