Wird aktualisiert...
Unten findet man Ihre Wettbewerber – zeigen auch Sie sich zu stadtschulrat!
Hier klicken für Ihr Exposé |
Rainer Schweppe
Politik -Neuer Stadtschulrat gewaehlt - münchen.tv: Der Münchner Stadtrat hat am Donnerstag im Rahmen einer Vollversammlung seine acht Referenten gewählt. …
Rupert Corazza
Kontakt. Stadtschulrat für Wien - Wiener Mittelschule Projektleitung: Mag. Dr. Rupert Corazza. Alle Informationen zur Wiener Mittelschule: betreut von Herrn …
Albert Loichinger
29.06.2012 Mit dem ehemaligen Stadtschulrat Albert Loichinger, er zeigte mir die Schadstellen, fotografierte ich das olympische Pressezentrum an der Nadis…se, …
Sonja Spendelhofer
01.02.2010 Sonja Spendelhofer / Code S 0434 Geboren am 10. Mai 1967, Fachinspektorin für Bewegung und Sport im Stadtschulrat Wien; nominiert durch: ASKÖ. …
Hugo Rühl
Von den Zwanziger Jahren bis zur Eroberung Stettins durch die Sowjetarmee hieß das Stadion Rühl-Kampfbahn, nach dem Stadtschulrat Prof. Dr. Hugo Rühl.
Heinz Michler
Heinz Michler feiert 75. Geburtstag. Würzburg (POW) 75 Jahre alt wird am Sonntag, 15. Juni, Stadtschulrat a. D. Heinz Michler. Der Pädagoge war über Jahre …
Manfred Pinterits
… 14-16 und der Bene…t-Schellinger-Gasse 1-3 nahmen neben der Stadtschulratspräsidentin …
Conny Axmann
View Conny Axmann's professional profile on LinkedIn. Experience: Lehrerin, Stadtschulrat., stadtschulrat
Stephan Maresch
... Stephan Maresch (2) Wiener Stadtschulrat (2) Wision (1) Reinhard Pinger (1) Sonja Machala (1)
Peter Barner
Stadtschulrat Peter Barner wird offiziell durch OB Dr. Linden in den Ruhestand verabs…det. Barner ist der letzte Stadtschulrat der Aachener Geschichte; eine
Kai Festersen @ Markgröningen
Stadtschulrat
Eva Tepperberg
Robert ROHR (Stellvertreter: Bol Thomas BÃUERL) für den Berufsschulinspektionsbereich III BSI Mag. Eva TEPPERBERG (Stellvertreter: BI Ing., stadtschulrat
Reinhard Dumser
Laska/Stadtschulratspräsidenten Mag. Dr. Susanne Brandsteidl/Bezirksschulinspektor Reinhard Dumser (Stadtschulrat, 1, Wipplinger, stadtschulrat
Anton Fingerle
Anton Fingerle (* 5. Januar 1912 in München; † 12. November 1976 ebenda) war der erste Stadtschulrat (CSU) von München nach 1945.
Nadija Baader
Konstantin Baader, Herrn Mag. ... 22590 Der Stadtschulrat für Wien bedauert mitteilen zu müssen, dass Frau Nadija KARIC, Vertragslehrerin, am 24.
Nach Beruf: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Nach Firma: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ