Wird aktualisiert...
Unten findet man Ihre Wettbewerber – zeigen auch Sie sich zu teutones!
Hier klicken für Ihr Exposé |
Paul Recktenwald
Paul Recktenwald. Emir des Teutones. Malinois. 291 V. 1996. Bernd Föry. Uran v. Kammberg. DSH. 292 V. 1995. Uwe Rader, teutones
Astrid Nessler
4 18 Astrid Nessler Ninjo es mercator 25.04.2006 Hov RZVH 94 88 182 SG IPO-FH 59Dorita Rohde Xalena des Teutones 26.04.2008 Mal DMC 85 96 181 SG IPO-FH
Nicole Krolik
O'Virginie des Teutones DMC 01/0282 - 23.08.2001 IPO 2 G'Rico des Loups Mutins x Isabo des Teutones Bes: Nicole Krolik - Zü: Riedel, Volker fehlte
Günter Hytra
4 Günter Hytra, Vasco Airport Hannover, BB 91 / 93 // 184 SG Platz 3 5 Dorita Rohde, Xalanta des Teutones , NI
Jonas Hubig
Jonas Hubig mit - Ywan des Teutones. Norbert Franzen mit - Xavier von der Räuberhöhle. Horst …
Mandy Krolik
Mandy Krolik : O'Virgine des Teutones Malinois : HSV Grasleben : 95 : sg : 5 : SA : Hans-Otto Rümke : Sam v. Siekfeld DSH : GHSV Förste : 94 : sg : 7 : SA …
Detlef Towae
Sonntag,16.April.2006,20:16:59 Detlef Towae merlintekka@web.de keine. Hallo, ein tolle … teutones …
Steffi Hösch
Steffi Hösch Gauner vom Höllbachgrund DSH PSV Nürnberg 1912 99 86 91a 276 3. Carina Rahn Sir Balou des Teutones Malinois SGV Nürnberg
Wilfried Michalka
Eigentümer: Wilfried Michalka. V: Igor Perle des Tourbiere (Larco Perle des Tourbiere x Jill Perle des Tourbiere) M: Iris des Teutones (Idol x Fury des Teutones).
Klaus Eiba
Devil von den Lausbuben DMC 03/0133 - 30.01.2003 Igor Perle de Tourbière x Iris des Teutones Bes: Klaus Eiba - Zü: Schweikert, Hans VDH Ch.A. Res.
Lars Borrmann
Lars Borrmann: Jorkan de la Chapelle Saint Vincent: Hera-Lee des Teutones: 01/07/2002: VDH/DMC 021/0202: 90: Ja: Lingen: 31/05/2003: Ruf. H: Franca: Airport …
Tanja Speckling
Heinz des Teutones R 08.11.199. 7. Klemm vom Roten. Falken. Kukay's Sira … Tanja Speckling Boomer Perle de. Tourbiere. R 25.08.199. 4. Brando Perle de. Tourbiere. …
Torsten Wiedemeyer
Regional Director, Lumension Security, Führungskräfte, President Continental, Deutschland, Österreich, DACH-Region, SG, Führungspositionen, Teutones
Dieter Rapsch
Dieter Rapsch. Gin des Teutones. Joy d. Souver. De Lorraine. 27/03/2001. 66,0, teutones
Helga Muhren
... 9, 8, 8, ja, Stollberg, 10/7/06, Ripp. 106, 104, H, ANOUK, vom Wehebach, Helga Muhren, GIN DES TEUTONES, BETTY VOM ZABELSTEIN, 11/1/05, 05/ 0521 ..., teutones
Nach Beruf: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Nach Firma: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ