Wird aktualisiert...
Unten findet man Ihre Wettbewerber – zeigen auch Sie sich zu kp.chef!
Hier klicken für Ihr Exposé |
Heinz Heydebreck
Heinz Heydebreck Zugf. 3. Zug, Uffz. Schüssler 3. Kp. (nur Araber) = Kp.Chef, / Grawia 4. Kp. = Kp.Chef, / Kifissochori 5. Kp. (Fallsch.Jäg.) ab 15.06.44 …
Felix Katersohn
Btls.Arzt, U.Arzt Felix Katersohn, gef. 12.11.43 1. Kp., Kp.Chef, Oblt. Haase Zugf., 2. Kp., Kp.Chef, Oblt. Fellner 3. Kp., Kp.Chef, Oblt., kp.chef
Henning Jahnke
Hans-Henning Jahnke war tatsächlich Kp.Chef der 2./F.Jg.Rgt. 2 und ist zusammen mit zwei Zugführern seiner Kp., die Leutnants Kurt Simon und Friedrich Wind …
Erich Olboeter
Erich Olboeter, Kp.Chef 2./A.A.. SS-Ustuf. Bernhard Schmitz, Zugfüher 1./A.A.. SS-Ustuf. Gerhard Bohr, Zugführer 3./A.A. ...
Armin Kuhlmann
KJA, Hptm. Armin Kuhlmann, schwer verwundet. Die Führung übernahm Ltn. Hans ... Kp., Kp.Chef, Hptm. Armin Kuhlmann, verw., Vertr. Oblt. Solder, verw. ...
Olaf Bannert
Olaf Bannert 2. Vorsitzender. und Kp.Chef der 3. Kompanie. 58730 Fröndenberg Westfeld 19 Tel.:02378/868 492. Carsten Krowi… 2.
Reinhold Klebe
Major Reinhold Klebe (verließ die Insel am 14.10.43) with: 11. Kp., Kp.Chef, Hptm. Siegward Göller 12. Kp., Kp.Chef, Oblt. Willibald Röser, kp.chef
Helmut Pförtner
· SS-Hauptsturmführer Helmut Pförtner (Kp.Chef till 28-2-43) · SS-Obersturmführer Hans Dreyer (Kp.Chef till 17-10-44; KIA), kp.chef
Hans Knaack
SS-Hstuf Hans Knaack Kp.Chef 2./SS-T.-A.A. +9.2.42 SS-Ustuf Wuthe Hil…z SS-T.-Pi.Abt. + SS-Ustuf Preuss Zgfhr 2./SS-T.-A.A. + SS-Ostuf Erich Muth Kpfhr Brückekl
Arthur Keller
Arthur Keller 46. Kp., Kp.Chef, Hptm. Bethke 47. Kp., Kp.Chef, 06.44 Oblt. Zeitner 47. Kp. 03.44 3 Züge auf Astypaläa u. 1 Zug Levitha 48. Kp.,, kp.chef
Ernst Rädecke
Ernst Rädecke (01.02.42) – 30.04.43 (* 3.7.1911,SS-Nr. 254 915, 1941 Kp.Chef in der T-Div., 9.11.42 Stubaf., lt.K.Meyer tel.v. 25.2.2002)
Hans Schnitzlein
08.06.1941 - * Maj d.R. z.V. Hans Schnitzlein Kp.Chef 22.04.1943 - * Olt d.R. Helmut Romberger [SS-Ostuf., NSFO qualified] stellv. Dienststellenleiter
Johannes Austermann
Kp., Kp.Chef, 01.12.42-08.06.44 Oblt. Johannes Austermann ab 01.07.44 Ltn. Schweißhelm / 04.43 Wrachassi, / 09.43/08.44 Ie…tra ..., kp.chef
Heiko Fresemann
byron: weiter SIMI. byron: Oberleutnant Heiko Fresemann, Kp.Chef, 12. Kp. Gren.Rgt.Rhodos, gefallen 16.10.1944 bei Belgrad, aus dem Archiv Thorsten Schaar ...
Veikko Fiedler
· SS-Hauptsturmführer Heinz Fechner (Kp.Chef till 3-2-45; KIA) · SS-Hauptsturmführer Dr. Helmut Fiedler (Kp.Chef till 2-3-45; KIA) · 2. Kompanie. … · …
Nach Beruf: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Nach Firma: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ