Wird aktualisiert...
Unten findet man Ihre Wettbewerber – zeigen auch Sie sich zu alexanderwerk ag!
Hier klicken für Ihr Exposé |
Silvia Risch
Frau Silvia Risch Alexanderwerk AG Vorstandsassistentin. Tel.: +49 (2191) 795- 205. Fax: +49 (2191) 795-202. E-Mail: silvia.risch@alexanderwerk.com ...
Uwe Kohde
DGAP Adhoc Alexanderwerk AG Wechsel im Aufsichtsrat … Als Nachfolger konnte Herr Uwe Kohde gewonnen werden. Mit Herr Kohde ist. eine Vertretung der Hauptaktionäre …
Jürgen Kullmann
Alexanderwerk AG: Veränderung im Vorstand der Alexanderwerk AG Alexanderwerk AG / Schlagwort(e): Personalie 31.01.2012 19:56 Veröffentlichung einer Ad-hoc
Peter Winterhager
Herr Dr. Peter Winterhager (64) scheidet altersbedingt mit dem heutigen Tage aus dem Vorstand der Alexanderwerk AG aus, ...
Sandra Meese
Alexanderwerk AG: Wechsel im Vorstand der Alexanderwerk AG: sandra.meese@alexanderwerk.com. Internet: www.alexanderwerk.com. ISIN: DE0005032007 WKN: 503200. …
Thomas Mariotti
19.09.2011 Herr Thomas Mariotti, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 16.09.2011 … mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Alexanderwerk AG am 14.09.2011 die Schwelle von …
Franz-Bernd Daum
Management der Alexanderwerk AG Vorstand Ilkay Arici, CEO Maria Elisabeth Ostermann-Müller, CFO Aufsichtsrat Dipl.-Kfm. Franz-Bernd Daum, Wirtschaftsprüfer …
Dirk Gassen
Der Vertrieb der Geräte bleibt bei AlexanderSolia. Der Remscheider Dirk Gassen führt jetzt beide Gesellschaften. Die Alexanderwerk AG hält nun auch 100 ...
Ilkay Arici
Der Aufsichtsrat der Alexanderwerk AG teilt mit, dass Herr Ilkay Arici mit sofortiger Wirkung als Vorstand abberufen wurde, da unüberwindbare Differenzen bezüglich
Martin Elkendorf
Alexanderwerk AG - GodmodeTrader.de: Martin Elkendorf, 1.000, 1,00, EUR, Kauf. 05.01.2008, Daum, 10.000, 2,70, EUR, Kauf. 14.12.2007, Jan Frederik Rentrop, …
Jennifer Gad
Jennifer Gad, Marketing Manager bei der Alexanderwerk AG, Remscheid; Die Firma adeve hat für uns im Jahr 2010 ein Plakat für unseren ersten Palettenpräsenter …
Martin Pickelein
Leiter Personal / Geldern, Deutschland / Alexanderwerk AG
Turgut Gökay
Geschäftsführer / Remscheid, Deutschland / eine langjährige Erfahrung im Aftersale-Service. / AlexanderwerkService GmbH, Alexanderwerk AG, ER-WE-PA Davis …
Rainer Hartmann
Dr. / Inhaber / Hückeswagen, Deutschland / Werkzeuge für das effiziente Lösen nicht nur technischer … ASKON, Alexanderwerk AG …
Andreas Appelhagen
DGAP-Stimmrechte: Alexanderwerk AG (deutsch) - Finanzen Magazin: 30.01.2012 Herr Andreas Appelhagen, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am30.01.2012 …
Nach Beruf: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Nach Firma: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ