Wird aktualisiert...
Unten findet man Ihre Wettbewerber – zeigen auch Sie sich zu berlin plc!
Hier klicken für Ihr Exposé |
Joachim Hunold
Pressemitteilung von Air Berlin Air Berlin PLC Board nimmt Rücktritt von Joachim Hunold an
Hartmut Mehdorn
18.08.2011 Air Berlin PLC Board nimmt Rücktritt von Joachim Hunold an. Berlin, 18.08.2011 (BA/gm) Der Board von Air Berlin PLC hat den am heutigen Donnerstag …
Christoph Debus
Mr. Jean Christoph Debus has been Chief Operating Officer of Air Berlin Plc since January 2011. Mr. Debus served as Chief Operating Officer of Air Berlin PLC …
Johannes Zurnieden
Johannes Zurnieden: 1.16: Heinz-Peter Schlüter: 1.03: Dr. Hans-Joachim Körber (Chairman Air Berlin PLC) 0.17: Dr. Hartmut Mehdorn (CEO Air Berlin PLC) 0.11
Pascale Taube, Pressesprecherin @ AMA Fachverband für Sensorik e.V., Berlin
Berlin, Sophie-Charlotten-Str, 14059, Sophie-Charlotten-Str. 15, Pressereferentin, Sensorik, Sensor, Messtechnik, Adari, PLC
Helmut Himmelreich
Air Berlin Plc : Helmut Himmelreich takes over as new airberlin …: Helmut Himmelreich is taking over as the new Chief Operating Officer (COO) of Air Berlin …
Joachim Knieps
25.01.2012 London, 25 January 2012 – Air Berlin PLC was informed on 25 January 2012 that the voting rights of Hans-Joachim Knieps in Air Berlin PLC have decreased …
Ingolf Hegner
Rückfragehinweis: Ingolf Hegner Head of Investor Relations … Emittent: Air Berlin PLC The …
Ulf Hüttmeyer
PRESSEMITTEILUNGEN - EANS-News: Air Berlin PLC / Air Berlin …: 17. Febr. 2010 … Ulf Hüttmeyer, CFO of Air Berlin PLC, added: “The increase of Air Berlin's …
Yasmin Born
Vice President Communications / Berlin, Deutschland / Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, AIR BERLIN PLC & Co. Luftverkehrs KG, C&C Contact & Creation
Elke Schütt
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG Geschäftsleitung Dr. Ing. E.h. Hartmut Mehdorn Chief Executive Officer (CEO) Geboren am 31. Juli 1942 in Warschau.
Severin Schulte
London, 3 November 2009 - Air Berlin PLC was informed on 2 November 2009 that the voting rights of Severin Schulte in Air Berlin PLC have ...
Ali Sabanci
Non-Executive Directors Air Berlin PLC - Investor Relations - airberlin: Ali Sabanci Mitglied des Boards der ESAS Holding und Chairman von Pegasus Airlines …
Stefan Magiera
Neueste Meldung von Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG Berlin, Berlin. Ab 1. Januar 2012 wird Stefan Magiera (36) als Regionaldirektor ...
Kar Friedrich Lotz
Firma von Kar Friedrich Lotz: Air Berlin PLC Zweigniederlassung Berlin: Berlin, plc
Nach Beruf: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Nach Firma: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ